Mjm froehlich et associes
Web3 jan. 2024 · La SELARL MJM FROEHLICH ET ASSOCIES pris en la personne de Me Nicolas SAVARY a été désignée en qualité de liquidateur amiable. Le siège de la liquidation a été fixé au domicile du liquidateur : 36 rue Paul Cézanne BP … WebMJM - FROEHLICH ET ASSOCIES Me FROEHLICH Philippe 24/04/2024 Redressement judiciaire GROUPE ACTIPLAY ACTIPLAY ... de sauvegarde CHAPELAIN Travaux de peinture et vitrerie 9 Pontoise 1 569 628 Administrateur judiciaire SELARL BLERIOT ET ASSOCIES. Sélection Rescue de Cibles Distress 30042024.xls
Mjm froehlich et associes
Did you know?
Web2 jan. 2008 · Complément de jugement : Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ; date de cessation des paiements : 26 octobre 2016 ; mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises : la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES, en la personne de Maître FROEHLICH (Philippe), 36, Rue Paul Cézanne, Le Trident, BP 1057, 68051 Mulhouse … Web28 feb. 2024 · SELARL MJM FROEHLICH ET ASSOCIES. Liquidateur. En poste depuis le 30/05/2024; Actionnaires et bénéficiaires effectifs de SCI DSM. Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise. Documents juridiques de SCI DSM. AA. AD. PV. 28/02/2024. Document inconnu. 13/10/2024. 06. AA. AD. PV.
WebJugement prononçant le redressement judiciaire sans administrateur ; date d'insolvabilité notoire : 16 juin 2016 ; les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire ; mandataire judiciaire : SELARL MJM FROEHLICH ET ASSOCIES, 36, rue Paul Cézanne, Immeuble Le … WebLe terme de prévention recouvre un ensemble de mesures destinées à faciliter la détection des difficultés des entreprises et à favoriser en conséquence les mesures de …
WebDénomination : MJM - FROEHLICH ET ASSOCIES. Code Siren : 820678472. Forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Mandataires sociaux : … WebMJ EST, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 820678472, est active depuis 6 ans. Établie à MULHOUSE (68200), elle est spécialisée …
Web22 jan. 2012 · AESA Air Engineering Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 585 000 Euros Siège social : 78 faubourg des Vosges 68800 THANN 328 946 645 RCS Mulhouse Aux termes d'une délibération en date du 24 octobre 2011, le Conseil de surveillance à nommé Monsieur Thomas GREINER, demeurant Am … minimum strength of concretehttp://www.etudemjm.fr/accueil/foire-aux-questions most winning 3 digit lottery numberhttp://www.etudemjm.fr/accueil/revendication most winning athlete of all time